2021-05-27: Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 und mit ihr eine Änderung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr beschlossen. Das am 01.06. beginnende Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr bis 31.12.2021.
2021-08-03: Bestellt als Geschäftsführer: Hallmann, Jens Paul, Nienhagen, *03.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hentschel, Stefan, Süderholz, *02.11.1983.
2021-08-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Alther, Uwe, Splietsdorf, *23.09.1946.