2011-01-14: Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Mannheim. Neue Geschäftsanschrift: Schlettstadter Str. 16, 68229 Mannheim.
2022-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Sacherer, Uwe, Edingen-Neckarhausen, *21.05.1968.