2010-07-30: Neue Geschäftsanschrift: Philipp-Reis-Straße 3, 76137 Karlsruhe.
2010-10-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Hoschar, Frank, Karlsruhe, *26.09.1959.
2013-03-08: Bestellt als Geschäftsführer: Mirkazemi, Aram, Shanghai / China, *01.08.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Martin, Nicholas Michael, Terrey Hills New South Wales 2084 / Australien, *18.10.1961.
2014-03-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Oboudiyat, Kayvan, Shanghai / China, *13.03.1947. Bestellt als Geschäftsführer: Leon, Richard, Shanghai / China, *26.08.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Künzel, Jaqueline, Ettlingen, *19.10.1975.
2014-04-15: Personenbezogene Daten geändert bei: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Künzel, Jacqueline, Ettlingen, *19.10.1975.
2015-08-04: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Mirkazemi, Aram, La Jolla / United States, *01.08.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-11: Bestellt als Geschäftsführer: Besharati, Kim, San Diego / Vereinigte Staaten, *19.11.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Leon, Richard, Shanghai / China, *26.08.1963.