2010-02-01: Geschäftsanschrift: Seestraße 12, 91710 Gunzenhausen. Bestellt: Geschäftsführer: Herzog, Katja, Muhr am See, *01.04.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Herzog, Heinrich, Kaufmann, Haundorf, *21.03.1940; Herzog, Helga, geb. Kettler, Kauffrau, Haundorf, *08.09.1941.