2008-11-13: Bestellt: Geschäftsführer: Altmann, Achim, Ebersberg, *03.03.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-11-27: Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2014 hat die Änderung des § 1 S. 2 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Albaching. Geschäftsanschrift: Oberdieberg 23, 83544 Albaching. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Altmann, Robert, Albaching, *31.05.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Altmann, Achim, Grafing b. München, *03.03.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Altmann, Josef, Ebersberg, *27.10.1943. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Altmann, Achim, Albaching, *03.03.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.