2012-01-06: Die Gesellschafterversammlung hat am 14.11.2011 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
2012-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Altmann, Thomas, Schalksmühle. Bestellt als Geschäftsführer: Hohmann, Martin Thomas, Werdohl, *25.09.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.