2011-03-21: Neue Geschäftsanschrift: In der Au 6, 78187 Geisingen.
2016-02-16: Änderung der Geschäftsanschrift: Schlemmersbrühlstr. 14, 78187 Geisingen. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Bittenbinder, Marc, Geisingen, *07.06.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-28: Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Alumedica GmbH.
2020-09-03: Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. 4 beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam. Nicht mehr Geschäftsführer, nun bestellt als Liquidator: Bittenbinder, Elke, Geisingen, *11.04.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bittenbinder, Marc, Geisingen, *07.06.1964. Die Gesellschaft ist aufgelöst.