2007-08-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hesberg, Uwe, Thalbürgel, *05.12.1953. Bestellt: Geschäftsführer: Roßner, Torsten, Jena, *09.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-09-12: Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 75.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 100.000,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Hesberg, Uwe, Thalbürgel, *05.12.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.