2011-07-05: d. Donau. Einzelprokura: Mayr, Alwin, Dillingen a. d. Donau, *17.02.1979.
2016-08-06: d. Donau. Bestellt: Geschäftsführer: Mayr, Alwin, Dillingen a.d.Donau, *17.02.1979, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mayr, Alwin, Dillingen a.d.Donau, *28.07.1956. Erteilt: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mayr, Alwin, Dillingen a.d.Donau, *28.07.1956. Prokura erloschen: Mayr, Alwin, Dillingen a.d.Donau, *17.02.1979.