2008-05-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.05.2008. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb eines mobilen Alten- und Pflegedienstes, Betreuung und Versorgung kranker und pflegebedürftiger Personen, alle artverwandten Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb eines mobilen Pflegedienstes. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Cinci, Ahmet, Neumarkt-St. Veit, *01.10.1972; Köpf, Karoline, Reischach, *10.05.1982, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-04-08: Bestellt: Geschäftsführer: Haagen, Birgit, Neumarkt-Sankt Veit, *11.11.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-18: Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2015 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 und 11 (Gesellschafterversammlung) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 36.000,00 EUR.
2017-04-26: Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2017 hat die Änderung des § 1 Abs. 2 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Kastl. Geschäftsanschrift: Rudolf-Diesel-Str. 3, 84556 Kastl.
2021-08-14: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Cinci, Ahmet, Neuötting, *01.10.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Cinci, Yasin, Neuötting, *26.01.1995.