2013-03-28: Bestellt als Geschäftsführer: Römer, Martin, Heidelberg, *17.09.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-06-04: Änderung der Geschäftsanschrift: Brennerweg 39, 69124 Heidelberg.
2016-01-07: Bestellt als Geschäftsführer: Steinmetz, Antje Alexandra, Heidelberg, *18.03.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Römer, Martin, Heidelberg, *17.09.1975.