2016-12-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 31.08.2016. Geschäftsanschrift: Mühlgasse 8-12, 60486 Frankfurt am Main. Gegenstand: die Erbringung von ambulanten Pflegedienstleistungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Bojcic, Vesna, Frankfurt am Main, *17.11.1983; Stojanovic, Ivona, Frankfurt am Main, *27.06.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-16: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mühlgasse 1-3, 60486 Frankfurt am Main.
2022-07-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Bojcic, Vesna, Frankfurt am Main, *17.11.1983; Stojanovic, Ivona, Frankfurt am Main, *27.06.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Srbotnjak, Djurica, Frankfurt am Main, *05.07.1991; Veselinovic, Predrag, Maintal, *22.10.1993, jeweils einzelvertretungsberechtigt.