2017-12-06: Die Gesellschafterversammlung hat am 09.08.2017 beschlossen, das Stammkapital (DEM 25.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,60 um EUR 35.40 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Außerdem wurden § 10 (Zustimmungspflichtige Geschäfte) und § 12 (Beschlussfassung) geändert. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Schloenbachstraße 28, 38259 Salzgitter. 25.600,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Hustede, Thomas, Vienenburg, *17.01.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Thiele, Hendrike, Liebenburg, *04.06.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-09-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Oonk-Fabisiak, Maria, Salzgitter, *27.07.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Rösler, Ellen, Wolfenbüttel, *24.01.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.