2008-12-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 10.9.2008 mit Änderung vom 16.10.2008. Gegenstand: Vermittlung und Betreuung von Werkverträgen mit in- und ausländischen Vertragspartnern, sowie Qualitätsmanagement und Projektmanagement für Vertragspartner. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Mladek, Alfred, Freigericht, *07.04.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-05-17: Bestellt als Geschäftsführer: Mladek, Manuela, Freigericht, *30.03.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Mladek, Aljosha, Freigericht, *18.07.1991.
2012-09-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Mladek, Manuela, Freigericht, *30.03.1961.
2018-02-06: Bestellt als Geschäftsführer: Mladek, Manuela Ute, Freigericht, *30.03.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-28: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Giesel, Manuela Ute, Freigericht, *30.03.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Mladek, Aljosha, Freigericht, *18.07.1991, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Mladek, Aljosha, Freigericht, *18.07.1991.