2018-11-19: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.10.2018. Geschäftsanschrift: Waaghausstraße 15, 78532 Tuttlingen. Gegenstand: Durchführung von geführten Motorradreisen im In- und Ausland, Personal- und Sicherheitstraining, sowie die Vornahme aller Geschäfte und Tätigkeiten, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Stammkapital: 2.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Blei, Mirko, Buchheim, *14.09.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-09: Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: American Motorcycle Travels UG .
2020-08-21: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Blei, Mirko, Buchheim, *14.08.1972, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Blei, Mirko, Buchheim, *14.08.1972. Die Gesellschaft ist aufgelöst.