2011-09-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Fornfischer, Alois, Schwabhausen, *27.03.1961; Raab, Thomas, Dachau, *07.06.1965.
2014-05-09: Prokura erloschen: Raab, Thomas, Dachau, *07.06.1965. Personendaten von Amts wegen ergänzt: Einzelprokura: Stocker, Enrico, Dachau, *18.10.1963.
2016-03-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Müller, Wolfgang Matthias, Dachau, *14.06.1981.