2011-12-02: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Weilertalstraße 39, 79379 Müllheim. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Untch, Björn-Robin, Müllheim, *24.11.1987; Untch, Jan-Christoph, Müllheim, *30.05.1991.
2015-01-09: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Sitz verlegt; nun: Badenweiler. Neue Geschäftsanschrift: Schweighofstraße 3, 79410 Badenweiler.
2016-02-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stoye, Joachim Hans, Neuenburg am Rhein, *11.09.1964.
2017-12-11: Bestellt als Geschäftsführer: Merle, Thomas, Grenzach-Wyhlen, *29.01.1966. Nicht mehr Geschäftsführer: Untch, Günter, Badenweiler, *16.02.1961.
2018-07-26: Prokura erloschen: Stoye, Joachim Hans, Neuenburg am Rhein, *11.09.1964.
2020-05-04: Bestellt als Geschäftsführer: Untch, Günter, Badenweiler, *16.02.1961.