2009-09-03: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.07.2009 ist § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages geändert worden. Die Firma lautet nun: Angeln Woodshipper GmbH..
2015-01-05: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wrenger, Jürgen; Geschäftsführer: 2.
Jepsen, Uwe, *07.04.1953, Harrislee.
2016-12-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Jepsen, Uwe; Geschäftsführer: 3. Hansen, Sven-Andre, *06.01.1967, Mittelangeln
2018-02-02: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.01.2018 ist § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) des Gesellschaftsvertrags geändert worden.
2020-06-09: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.05.2020 ist § 3 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital, Stammeinlagen) geändert worden.