2016-08-04: Kapital: 270.000,00 EUR. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.07.2016 ist das Stammkapital auf 270.000.- EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile).
2017-11-07: Geschäftsführer: 2. Marijanovic, Darko, *30.07.1962, München; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Herkommer, Andreas