2009-03-30: Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2009 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital, Stammkapital) und 13 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Walkmühlenweg 11 a, 06449 Aschersleben.
2019-03-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schwalenberg, Jörg, Westdorf, *30.03.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Schirmer, Fritz Hugo, Staßfurt, OT Löderburg, *17.05.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.