2008-01-15: Bestellt als Geschäftsführer: Kuhn, Annette, Schifferstadt, *18.07.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kuhn, Kurt W., Ing. grad, Schifferstadt.
2018-11-06: Zwischenzeitlich abberufen und wieder neu bestellt: Geschäftsführerin: Kuhn, Annette, Schifferstadt, *18.07.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: von Wedel, Wedigo, Schifferstadt, *08.01.1976.