2012-08-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.06.2012. Geschäftsanschrift: Hans-Bunte-Str. 6, 69123 Heidelberg. Gegenstand: Im Bereich Fashion & Lifestyle die Produktionsberatung und -betreuung, die Produktion und der Vertrieb, die Entwicklung und Herstellung interaktiver Environments sowie der Markenaufbau und die Markenkommunikation. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Joos, Markus Kilian, Bielefeld, *06.06.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-01: Neue Geschäftsanschrift: Rottmannstr. 11, 80333 München.
2018-05-23: Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 50.000,00 EUR erhöht. Neue Geschäftsanschrift: Thalkirchner Straße 75, 80337 München.
2019-01-15: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Nicht mehr Geschäftsführer: Joos, Markus Kilian, München, *06.06.1977. Bestellt als Liquidator: Joos, Markus Kilian, München, *06.06.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.