2008-02-18: Name geändert, nun Geschäftsführer: Lück, Hannelore, Nordhorn, *03.10.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Lück, Hannelore, Nordhorn, *03.10.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Frindt, Manuela, Petershagen/Eggersdorf, *04.08.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-04-22: Neue Geschäftsanschrift: Rovenkampstraße 34, 48527 Nordhorn. Nicht mehr Geschäftsführer: Frindt, Manuela, Petershagen/Eggersdorf, *04.08.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Foerster, Grit, Hamburg, *03.06.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-04-26: Bestellt als Geschäftsführer: Lück, Hannelore, Nordhorn, *03.10.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Foerster, Grit, Hamburg, *03.06.1978.
2020-05-22: Geschäftsführer: Meier, Christoph, Nordhorn, *17.05.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Lück, Hannelore, Nordhorn, *03.10.1954.
2021-05-21: Bestellt als Geschäftsführer: von Gwinner, Nora, Aumühle, *29.01.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Meier, Christoph, Nordhorn, *17.05.1985.