2012-10-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.09.2012. Geschäftsanschrift: Mähderstraße 1, 72768 Reutlingen. Gegenstand: 1. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung und der Berufsbildung 2. Um diesen Zweck zu verwirklichen ist Gegenstand der Gesellschaft der Betrieb - Der Christian Morgstern Schule in Reutlingen - Von stationären Jugendhilfegruppen - Von ambulanten und teilstationären Jugendhilfeangeboten - Sowie die Entwicklung weiterer Angebote der Jugend- und Sozialhilfe. Stammkapital: 25.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Bohle, Thorsten, Neidlingen, *09.09.1973; Deßecker, Claudius, Bad Säckingen, *04.05.1956.
2014-05-15: Bestellt als Geschäftsführer: Kurth, Henner, St. Märgen, *16.01.1967. Nicht mehr Geschäftsführer: Deßecker, Claudius, Bad Säckingen, *04.05.1956.
2014-12-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Bohle, Thorsten, Neidlingen, *09.09.1973.
2016-04-12: Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Abs. 4 beschlossen.
2017-08-02: Bestellt als Geschäftsführer: Günther, Ralph-Guido, Tübingen, *13.02.1960. Nicht mehr Geschäftsführer: Kurth, Henner, St. Märgen, *16.01.1967.
2021-04-12: Bestellt als Geschäftsführer: Isele-Kölble, Elke, geb. Isele, Ettenheim, *30.09.1961. Nicht mehr Geschäftsführer: Günther, Ralph-Guido, Tübingen, *13.02.1960.