2009-12-09: Geschäftsanschrift: Parkstraße 3, 51588 Nümbrecht. Nicht mehr Geschäftsführer: Hombach, Bernd, Reichshof, *04.11.1950.
2011-11-28: Geschäftsführer: Berz, Sonja Manuela, Nümbrecht, *26.01.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Berz, Sonja Manuela, Nümbrecht, *26.01.1973.
2020-04-09: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Häcke, Benjamin, Reichshof, *17.12.1979.
2020-07-01: Geschäftsführer: Häcke, Benjamin, Reichshof, *17.12.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mast, Reiner, Nümbrecht, *04.11.1969. Prokura erloschen: Häcke, Benjamin, Reichshof, *17.12.1979.
2021-05-31: Geschäftsführer: Redenius, Hilko, Troisdorf, *11.04.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Häcke, Benjamin, Reichshof, *17.12.1979.
2022-02-09: Geschäftsführer: Berz, Sonja Manuela, Nümbrecht, *26.01.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.