2008-01-09: Einzelprokuramit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, und mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Schrobenhauser, Anton, Unterhaching, *29.09.1979.
2009-04-01: Geschäftsanschrift: Prager Str. 1, 82008 Unterhaching. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pradler, Erwin, Pöcking, *02.08.1964.
2010-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2010 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb einer Bauunternehmung, Herstellung von Bauten aller Art, Vornahme von Bauträgergeschäften, Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Vermittllung von Immobilien sowie Betrieb einer Weinhandlung, Handel mit Weinen und anderen Spirituosen.
2014-07-29: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Riebel, Dieter, Oberhaching, *17.10.1966.
2016-05-13: Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2016 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 208,12 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. Betrieb einer Bauunternehmung, Herstellung von Bauten aller Art, Vornahme von Bauträgergeschäften, Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Vermittlung von Immobilien sowie der Betrieb einer Weinhandlung, Handel mit Weinen und anderen Spirituosen. 2. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen oder vertreten; sie darf sich an solchen Unternehmen beteiligen und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Neues Stammkapital: 511.500,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Schrobenhauser, Anton Ludwig, Unterhaching, *29.09.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-26: Personendaten von Amts wegen ergänzt: Geschäftsführer: Schrobenhauser, Anton Rudolf, Unterhaching, *09.08.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-26: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Schrobenhauser, Anton Ludwig, Berg, *29.09.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schrobenhauser, Anton, Unterhaching, *29.09.1979.