2012-09-13: Geschäftsanschrift: Krakower Straße 25, 17166 Groß-Wokern. Nicht mehr Geschäftsführer: Harms, Manfred, Sittensen. Bestellt als Geschäftsführer: Nath, Karl-Heinz, Beckdorf, *13.11.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-09-25: Geschäftsanschrift: Krakower Straße 25, 17166 Groß-Wokern. Nicht mehr Geschäftsführer: Harms, Manfred, Sittensen. Bestellt als Geschäftsführer: Nath, Karl-Heinz, Beckdorf, *13.11.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Nath, Karl-Heinz, Beckdorf, *13.11.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Harms, Claudia, Sittensen, *17.05.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-03-16: Personenbezogene Daten ergänzt und nicht mehr Geschäftsführer: Lange, Hans-Helmut, Groß Wokern, *02.04.1953.
2020-02-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Wrzesniak, Janusz, Groß-Wokern, *25.12.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Graß, Silvio, Klocksin, *30.12.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführerin: Wrzesniak, Margitta, Groß-Wokern, *20.03.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Graß, Silvio, Klocksin, *30.12.1975.