2008-11-26: Geschäftsanschrift: Berduxstr. 15, 81245 München. Bestellt: Geschäftsführer: Apolojg-Teuber, Barbara, München, *09.09.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten berichtigt: Geschäftsführer: Apelojg, Schulym, München, *01.10.1946, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-12-10: Personendaten berichtigt: Geschäftsführer: Apelojg-Teuber, Barbara, München, *09.09.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-26: Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2007 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 155.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 25.000,00 EUR.
2014-01-08: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Apelojg, Schulym, München, *01.10.1946. Bestellt: Geschäftsführer: Apelojg-Teuber, Barbara, München, *09.09.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Apelojg, Schulym, München, *01.10.1946.