2008-04-28: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 31.01.2008. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb von gastronomischen Unternehmen im Franchise-Verfahren und der Betrieb von Gaststätten und die Durchführung aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Bestellt: Geschäftsführer: Sack, Wolfgang, Goldkronach, *18.05.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-12-30: Geschäftsanschrift: Markt 1, 97421 Schweinfurt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sack, Wolfgang, Goldkronach, *18.05.1972. Bestellt: Geschäftsführer: Fochler, Dieter, Straubing, *24.10.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-02-17: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fochler, Dieter, Straubing, *24.10.1979. Bestellt: Geschäftsführer: Rupp, Karsten, Würzburg, *09.05.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rupp, Karsten, Würzburg, *09.05.1971. Bestellt: Geschäftsführer: Ujvari, Adrian, Schweinfurt, *11.09.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-21: Die Gesellschafterversammlung vom 8.6.2015 hat die Änderung der §§ 13 - 15 des Gesellschaftsvertrages beschlossen .