2008-11-11: Bestellt als Geschäftsführer: Apprich, Josef, Böbingen an der Rems, *18.08.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-30: Bestellt als Geschäftsführer: Kucharczyk, Daniel, Böbingen an der Rems, *27.06.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Apprich, Christa, Böbingen an der Rems, *04.05.1948.
2016-12-09: Die Gesellschafterversammlungen vom 05.12.2016 und 08.12.2016 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3, 6-12 beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Kommanditgesellschaft unter der Firma Apprich Baustoffe GmbH & Co. KG mit dem Sitz in 73560 Böbingen.
2019-04-16: Bestellt als Geschäftsführer: Kucharczyk, Christin Dagmar, Böbingen an der Rems, *10.09.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Apprich, Josef, Böbingen an der Rems, *18.08.1978.