2014-02-05: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Scholz, Andreas; Änderung zu Nr. 1: Das Geburtsdatum ist von Amts wegen wie folgt ergänzt: Geschäftsführer: Müller, Frank, *02.02.1959, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-04-17: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Frankenallee 12, 14052 Berlin
2015-01-15: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Schlehenweg 14, 13587 Berlin