2018-05-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.03.2018. Geschäftsanschrift: Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen. Gegenstand: Die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Substraten, Arrays und Microarrays für biologische, medizinische und diagnostische Anwendungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeweils zwei Geschäftsführer oder ein Geschäftsführer und ein Prokurist vertreten gemeinsam. Geschäftsführer: Dr. Levkin, Pavel, Eggenstein-Leopoldshafen, *17.07.1980; Dr. Widmaier, Simon, Karlsruhe, *25.06.1982.
2020-05-05: Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 , die Neueinfügung des § 5 (Verwaltungsrat) und § 6 (Innere Ordnung des Verwaltungsrats), die Umbenennung der bisherigen §§ 5 bis 19 in §§ 7 bis 21, sowie die Änderung der § 7, bisher § 5 (Geschäftsführung und Vertretung), § 8, bisher § 6 (Gesellschafterversammlung und Gesellschafterbeschlüsse) und § 11, bisher § § 9 (Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 50.000,00 EUR erhöht. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Sipos, Wolfgang, Mannheim, *31.10.1958. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Levkin, Pavel, Eggenstein-Leopoldshafen, *17.07.1980; Dr. Widmaier, Simon, Karlsruhe, *25.06.1982.
2020-06-25: Änderung der Geschäftsanschrift: Hermann-von-Helmholtz-Platz 6, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen.
2022-05-18: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Weinländer-Mölders, Angelika, geb. Weinländer, Unkel, *28.04.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Sipos, Wolfgang, Mannheim, *31.10.1958.