2005-07-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.12.2004. Gegenstand: Die Personal- und Arbeitsvermittlung sowie die Überlassung von Arbeitnehmern im Rahmen von Zeitarbeit. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Hoppmann, Annette, Ratingen, *12.10.1967; Wick, Reinhard, Remscheid, *15.01.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der ArKon OHG mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, 54 HRA 21512) aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 06.05.2005.
2011-06-01: Änderung zur Geschäftsanschrift: Luisenstr. 17, 42103 Wuppertal. Nicht mehr Geschäftsführer: Hoppmann, Annette, Ratingen, *12.10.1967.
2014-02-24: Änderung zur Geschäftsanschrift: Neumarktstraße 33, 42103 Wuppertal.