2015-07-03: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Lausenmeyer, Bernd, Garching, *04.11.1971.
2018-09-25: Die Gesellschafterversammlung vom 24.8.2018 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Am Haag 3, 80937 München. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Friedl-Lausenmeyer, Sigrid, Feldafing, *21.07.1954. Bestellt: Geschäftsführer: Lausenmeyer, Bernd, Garching, *04.11.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Lausenmeyer, Bernd, Garching, *04.11.1971.