2010-09-14: Geschäftsanschrift:; Quittenstr. 16, 24149 Kiel Kapital: 26.000 EUR Vorstand: Änderung zu Nr. 1:; Geschäftsführer:; Balli, Sevgül, geb. Kaya, *02.08.1973, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2:; Geschäftsführer:; Türkoglu, Hamza, *26.10.1946, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.08.2010 ist das Stammkapital auf 25.564,59 EUR umgestellt, sodann auf 26.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 4 (Stammkapital), 5 (Geschäftsanteile), 12 (Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse)..
2010-11-09: Vorstand: Geschäftsführer:; 3. Balli, Serap, *10.01.1987, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Balli, Sevgül, geb. Kaya.
2015-04-27: Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Kiel; Geschäftsanschrift: Plöner Straße 33, 24148 Kiel; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.04.2015 ist der Sitz von Schönkirchen nach Kiel verlegt und der Geellschaftsvertrag geändert worden in § 1 (Sitz).
2021-06-04: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Türkoglu, Hamza