2014-06-11: Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Finn, Enrico, Ludwigsburg, *01.07.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Kirnbauer, Bernd, Schreinermeister, Ludwigsburg.