2005-03-02: Ausgeschieden Geschäftsführer: Loré, Friedrich, Parsberg, *12.12.1958. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Hilgart, Manfred, Sinzing, *02.10.1958; Kirpal, Uta, Regensburg, *23.01.1969, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2005 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 800,00 EUR auf 25.800,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
2006-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2005 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 800,00 EUR auf 25.800,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.