2018-02-20: Geschäftsführer: 5.
Wildfang, Christian, *24.03.1985, Heringsdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 6.
Woehs, Mike, *01.03.1984, Manhagen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Ewers, Torsten
2021-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Woehs, Mike