2012-11-14: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.09.1979, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.10.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz) Ziff. 2, 4 (Geschäftsführung und Vertretung) Ziff. 2, 6 (Gesellschafterversammlungen) Ziff. 5 und mit ihr die Sitzverlegung von Gütersloh (bisher Amtsgericht Gütersloh HRB 8055) nach Bielefeld beschlossen. Geschäftsanschrift: Adenauerplatz 7, 33602 Bielefeld. Gegenstand: die für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gesetzlich und berufsrechtlich zulässigen Tätigkeiten gemäß § 2 in Verbindung mit § 43 a Abs. 4 Wirtschaftsprüfungsordnung (WPO): Handels- und Bankgeschäfte sind ausgeschlossen. Stammkapital: 26.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Welge, Frank, Detmold, *27.05.1964, einzelvertretungsberechtigt.
2015-01-13: Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 55543 Bad Kreuznach, Geschäftsanschrift: Schloßstr. 9, 55543 Bad Kreuznach. Geschäftsführer: Reiniger, Cyrill Christoph, Bad Kreuznach, *21.12.1960; Reiniger, Niclas Gregor, Bad Kreuznach, *16.12.1969.
2018-09-20: Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 72525 Münsingen, Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 11, 72525 Münsingen.
2020-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Reiniger, Cyrill Christoph, Bad Kreuznach, *21.12.1960. Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 55543 Bad Kreuznach: Reiniger, Cyrill Christoph, Bad Kreuznach, *21.12.1960.
2020-12-21: Änderung zur Geschäftsanschrift der Zweigniederlassung: Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 55543 Bad Kreuznach, Geschäftsanschrift: Schwabenheimer Weg 70, 55543 Bad Kreuznach.
2022-02-18: Zweigniederlassung unter gleicher Firma errichtet in: 31785 Hameln, Geschäftsanschrift: Ostertorwall 16A, 31785 Hameln. Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 31785 Hameln: von Wedemeyer, Sven, Hameln, *12.09.1959.