2008-11-14: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.07.2008. Geschäftsanschrift: Heinrich-Herz-Straße 11, 69190 Walldorf. Gegenstand: Planungs- und sonstige Leistungen im Rahmen geotechnischer, hydrogeologischer und umwelttechnischer Fragestellungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Hagelauer, Wolf-Dietrich, Wiesloch, *19.07.1947; Kohlmeier, Eberhard, Heidelberg, *27.11.1955, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-09: Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Wettbewerbsverbot) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Scheuerer, Max, Gommersheim, *23.02.1962. Nicht mehr Geschäftsführer: Kohlmeier, Eberhard, Heidelberg, *27.11.1955.
2014-09-01: Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: HAGELAUER+SCHEUERER GeoConsult GmbH.
2016-09-26: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Scheuerer, Max, Gommersheim, *23.02.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-09-04: Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Dauer der Gesellschaft, Kündigung, Auflösung) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2018-12-17: Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und damit insbesondere die Änderung von § 6 beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 17 (Vertragsanpassung) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: White, Dudley, Kaiserslautern, *18.01.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-06-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Hagelauer, Wolf-Dietrich, Wiesloch, *19.07.1947.
2020-05-07: Neue Geschäftsanschrift: Bunsenstraße 1, 69190 Walldorf.