2010-02-19: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.06.2003. Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma, Sitz) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57220) nach Heidelberg verlegt. Bisher: "Vorrats-GmbH 0304"; Neue Geschäftsanschrift: Heinrich-Fuchs-Str. 94, 69126 Heidelberg. Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung und Vertrieb von Software. Die Gesellschaft entwickelt und vertreibt Software im Eigen- sowie im Fremdauftrag und berät andere Unternehmen in IT- und Technologieangelegenheiten, insbesondere bei der Anwendung innovativer Technologien und in Fragen der Telekommunikation. Außerdem betreibt sie eine nationale Teilnehmerauskunft. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Graf von Strähle, Oliver, Eschborn, *15.09.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Ralph, Dossenheim, *16.08.1952.
2010-03-19: Bestellt als Geschäftsführer: Mende, Michael Andreas, Bammental, *15.01.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Graf von Strähle, Oliver, Eschborn, *15.09.1973.
2010-11-26: Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1. (Firma, Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: Aristech GmbH.
2011-06-17: Bestellt als Geschäftsführer: Heimer, Markus, Heidelberg, *30.10.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-15: Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2012-10-05: Änderung der Geschäftsanschrift: Im Breitspiel 6, 69126 Heidelberg. Nicht mehr Geschäftsführer: Heimer, Markus, Heidelberg, *30.10.1976.
2015-04-01: Bestellt als Geschäftsführer: Mende, Carolin, Heidelberg, *12.04.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Mende, Michael Andreas, Bammental, *15.01.1961.
2017-03-21: Änderung der Geschäftsanschrift: Kurfürsten-Anlage 52, 69115 Heidelberg.
2017-09-25: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Edler-Mende, Carolin, geb. Mende, Heidelberg, *12.04.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.