2008-04-17: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Arlt, Roland, Leipzig, *28.03.1943. Änderung Wohnort und Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Arlt, Hendrik, Zöschen, *24.09.1966, nunmehr einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-10-21: Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2010 hat die Änderung der §§ 7, 10, 11 sowie 14 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2017-05-12: Einzelprokura: Winkler, Thomas, Leuna OT Kötschlitz, *25.08.1980.
2017-05-26: Berichtigung des Wohnortes nach Änderung; von Amts wegen eingetragen: Geschäftsführer: Arlt, Hendrik, Markkleeberg, *24.09.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.