2010-12-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Frick, Armin, Schlossermeister, Neustadt/Wstr.-Hambach.
2011-01-21: Die Gesellschafterversammlung hat am 17.11.2010 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 147.270,81 auf EUR 198.400,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern und weiterhin wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt vollständig neu gefasst. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Mittelhambacher Str. 47, 67434 Neustadt-Hambach. Neues Stammkapital: 198.400,00 EUR.
2015-01-02: Bestellt als Geschäftsführer: Frick, Kevin, Neustadt/Wstr., *10.08.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Frick, Maria Helene, Neustadt/Wstr.- Hambach.