2018-12-05: Neue Geschäftsanschrift: An der Feldmark 14 b, 30453 Hannover. Bestellt als Geschäftsführer: Wenzel, Markus, Lauenau, *05.08.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Lopitzsch, Hans-Dieter, Neustadt, *16.06.1951.
2019-05-15: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Kundendienst, die Wartung und die Erstellung von Sanitär- und Heizungsanlagen.