2013-03-18: Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind Lackierarbeiten aller Art. Geschäftsführer: Hirsch, Uwe, Oyten, *05.08.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mennen, Peter, Kaufmann, Heilshorn. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2012 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages und u.a. eine Änderung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
2015-09-03: Neue Firma: Arnholz Industrie Lackierungen GmbH. Geschäftsanschrift: Industriestr. 17, 28876 Oyten. Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.