2014-02-28: Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Arno Billen GmbH.
2022-06-27: Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Billen, Arno, Feuerscheid, *06.03.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.