2014-12-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Arreche-Scherer, Franz-Josef, Kaufmann, Münchweiler, *30.06.1951. Geschäftsführer: Arreche-Schramm, Christine, Münchweiler, *11.09.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Arreche-Schramm, Christine, Münchweiler, *11.09.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Arreche-Scheerer, Franz, Münchweiler, *30.06.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.