2010-09-27: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Focke, Lars, Bruchhausen-Vilsen, *24.07.1974. Prokura erloschen: Leismann, Marianne, Langwedel, *28.09.1947.
2013-04-09: Einzelprokura lediglich für die Zweigniederlassung in Spelle: Glowig, Klaus, Kirchlinteln, *21.03.1960.
2013-11-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Schwis, Bernd, Kaufmann, Spelle.
2014-12-01: Geschäftsführer: Larsen, John Kruse, Haslev / Dänemark, *13.09.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-05: Der mit der Pankas Straßenbau GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 58061) am 18.05.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2018-07-12: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Sielmann, Sarah, Langwedel, *12.11.1986; Wegert, André, Langwedel, *12.01.1990.
2019-09-27: Bestellt als Geschäftsführer: Wegert, André, Langwedel, *13.01.1990, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Wegert, André, Langwedel, *12.01.1990.
2019-11-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Larsen, John Kruse, Haslev / Dänemark, *13.09.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Jensen, Poul Henning, Gentofte / Dänemark, *06.07.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.