2007-04-23: Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Bietigheim-Bissingen.
2014-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Großmann, Birgit, Sachsenheim, *04.08.1968. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Großmann, Birgit Erika, geb. Schwalm, Bietigheim-Bissingen, *04.08.1968.
2015-01-05: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 Abs. 1 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
2017-02-07: Bestellt als Geschäftsführer: Großmann, Birgit Erika, geb. Schwalm, Bietigheim-Bissingen, *04.08.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Großmann, Birgit Erika, geb. Schwalm, Bietigheim-Bissingen, *04.08.1968.