2005-01-26: Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2005 hat die Änderung des § 2 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Grünwald, Landkreis München.
2007-03-28: Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2007 hat die Änderung der §§ 2 (Sitz), 15 (Bekanntmachungen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: München. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2015-12-18: Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 14.12.2015 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 65 GmbHG.
2016-09-16: Von Amts wegen gelöscht gemäß § 395 FamFG: Geschäftsführer: Wuttke, Karl-Heinz, München, *12.08.1946.
2018-06-16: Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 12.06.2018 aufgehoben.
2018-06-29: Das Registergericht beabsichtigt, die im Handelsregister eingetragene Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen nach § 394 FamFG zu löschen. Die Frist zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die beabsichtigte Löschung wird auf drei Monate festgesetzt.
2018-11-07: Die Gesellschaft ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 394 FamFG gelöscht. Von Amts wegen eingetragen.